Hanes ariannol LIMB FUTURE

Rhif yr elusen: 1159729
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 96 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/04/2019 04/04/2020 04/04/2021 04/04/2022 04/04/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.02k £4.50k £19 £116 £640
Cyfanswm gwariant £1.30k £4.71k £228 £274 £274
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A