PHILADELPHIA COVENANT KEEPERS

Rhif yr elusen: 1160488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

WE HOLD CHURCH SERVICES IN STOCKWELL/CENTRAL LONDON, THE CENTRE OF A VIBRANT COMMUNITY OF DIFFERENT RACES AND CULTURES. WE CONTINUE TO MAKE KNOWN THE LOVE OF GOD TO OUR NEIGHBOURS WITH LOVE AND RESPECT, THROUGH THE PREACHING OF THE GOSPEL; AS PHILADELPHIA MEANS ?BROTHERLY LOVE. WE ENJOY BEING A DIVERSE COMMUNITY ALL SHARING IN A COMMON GOAL OF MAKING JESUS CHRIST KNOWN IN OUR COMMUNITY.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023

Cyfanswm incwm: £4,950
Cyfanswm gwariant: £5,360

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lambeth

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Chwefror 2015: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • PHILADELPHIA CITY CHURCH (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
NOAH MUSHET Cadeirydd 10 January 2015
Dim ar gofnod
Joel Murhabazi Chikwanine Ymddiriedolwr 24 September 2015
Dim ar gofnod
LUTI LISUMBU Ymddiriedolwr 11 January 2015
Dim ar gofnod
GOODNESS KYUPA MWAPE CHANTAL MUSHET Ymddiriedolwr 10 January 2015
Dim ar gofnod
DIEUDONNE MUNUNGA NDONGO Ymddiriedolwr 01 January 2015
Dim ar gofnod
MICHAEL MOBOLAJI OLUWASEUN OGUNTUASE Ymddiriedolwr 01 January 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £3.42k £3.38k £3.84k £4.90k £4.95k
Cyfanswm gwariant £3.37k £3.18k £3.62k £4.62k £5.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2023 15 Medi 2024 15 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2023 15 Medi 2024 15 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2022 31 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2022 01 Medi 2023 1 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2021 31 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2021 31 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2020 27 Medi 2021 27 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2020 27 Medi 2021 27 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2019 07 Medi 2020 7 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2019 07 Medi 2020 7 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Flat 31
Wealdstone Court
32 Brook Avenue
Wembley
HA9 8PQ
Ffôn:
07412050022
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael