ymddiriedolwyr BOW FOODBANK
Rhif yr elusen: 1162185
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Gill | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Meena Chavda | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Dr Irum Shehreen Ali | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Emma Louise Singh | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Kristin Elizabeth Konschnik | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||
Latika Shah | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||
STEVE GILVIN | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|||||
Vincent Patrick Francois Allilaire | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||
Rev Timothy George May | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Lynn Patricia Stone | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
JAGMOHAN SINGH BHAKAR | Ymddiriedolwr | 04 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.