Ymddiriedolwyr WOODNESBOROUGH COMMUNITY HALL
Rhif yr elusen: 1159617
Up to date (165 days late)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Jane Andrew | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Fraser William Easton | Ymddiriedolwr | 17 August 2021 |
|
|
||||
Dominic Pharoah Shawcross | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
SANDRA MORELAND | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
FELICITY LONGLEY | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
ANGELA FORSYTH | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
|
||||
RICHARD OVENDEN | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
|
||||
GEOFFREY PETER BALL | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
|
||||
PETER ROBERT GILES | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
|
||||
Nicholas Richard Ovenden | Ymddiriedolwr | 24 October 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.