ymddiriedolwyr LYCEE INTERNATIONAL DE LONDRES
Rhif yr elusen: 1160719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNAUD PAUL ALAIN VAISSIE | Cadeirydd | 16 June 2014 |
|
|
||||
Kristoffer Laurson | Ymddiriedolwr | 14 June 2019 |
|
|
||||
Michael Penrose | Ymddiriedolwr | 14 December 2017 |
|
|
||||
Emmanuel Yann Simon Caradec | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Jane Anne Camblin | Ymddiriedolwr | 04 July 2016 |
|
|
||||
JENNIFER ANN BANKS OUGHOURLIAN | Ymddiriedolwr | 10 December 2014 |
|
|
||||
LIONEL GERARD MARIE BOUVARD | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|
||||
Bertrand Michaud | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|
||||
EMMA DE FONTAUBERT | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.