Hanes ariannol THE 139 CLUB

Rhif yr elusen: 1160690
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £10.90k £20.90k £10.26k £3.77k £2.79k
Cyfanswm gwariant £15.43k £21.09k £10.97k £8.30k £3.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A