TURN END TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Conserve, protect and maintain the Turn End estate; help the advancement of education and scholarship in the art of building and garden design; promote public knowledge and understanding of architecture, planning, landscape architecture and other creative arts.(Turn End estate comprises 3 EH Grade 2* listed 1960s houses, other buildings and the large Turn End garden.)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 11 Mai 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1072771 TURN END CHARITABLE TRUST
- 09 Mehefin 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura London | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Neil Beagrie | Ymddiriedolwr | 02 September 2023 |
|
|||||
Lynda Farmer | Ymddiriedolwr | 29 August 2023 |
|
|
||||
Sophie Stone | Ymddiriedolwr | 27 May 2023 |
|
|
||||
Peter John Aldington | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
MARGARET ANNE ALDINGTON | Ymddiriedolwr | 30 May 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.98k | £3.48k | £30.45k | £35.07k | £43.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.34k | £8.92k | £15.97k | £27.70k | £42.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 09 Jun 2015
Gwrthrychau elusennol
(1) THE SYMPATHETIC CONSERVATION, PROTECTION AND MAINTENANCE OF THE CHARITY ASSETS AS EVOLVING OR LIVING ENTITIES AS DESIGNED, ALTERED OR LAID OUT BY PETER JOHN ALDINGTON AND TO MAKE THEM AVAILABLE FOR THE USE AND THE BENEFIT OF THE PUBLIC. (2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND SCHOLARSHIP IN THE ART OF BUILDING AND GARDEN DESIGN AND IN SO DOING SEEK TO FOSTER THE INTEGRATION OF THESE TWO DISCIPLINES INTO A SINGLE INDIVISIBLE PROCESS EACH ELEMENT TO INTERACT WITH AND BE DEPENDENT ON THE OTHER. (3) THE PROMOTION OF PUBLIC KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF ARCHITECTURE, PLANNING, LANDSCAPE ARCHITECTURE AND OTHER CREATIVE ARTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Kindleton
Great Linford
MILTON KEYNES
MK14 5EA
- Ffôn:
- 07796870855
- E-bost:
- turnendtrustevents@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window