INTERNATIONAL FOUNDATION FOR COLLABORATIVE CREATIVITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
IFCC is a London/New York web based non-profit start-up whose aim is to unite 28 leading visionary visual and sound artists, writers and performers annually from 28 different countries to collaborate on creating new narratives of possibility inspiring geopolitical change via the medium of cinema and the new art form of Virtual Reality cinema.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 January 2021
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 26 Mehefin 2015: CIO registration
- IFCC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr GABRIELLE COLLET | Cadeirydd | 26 June 2015 |
|
|
||||
Armands Bels | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/01/2017 | 05/01/2018 | 05/01/2019 | 05/01/2020 | 05/01/2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 187 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 187 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 553 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 553 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ionawr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 918 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ionawr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 918 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ionawr 2021 | 25 Mawrth 2022 | 140 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ionawr 2021 | 25 Mawrth 2022 | 140 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ionawr 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ionawr 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 26 Jun 2015
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE ARTS FOR THE PUBLIC BENEFIT AND BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE ARTS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: 1.SUPPORTING THE WORK OF AN EDUCATIONAL ESTABLISHMENT; 2.FUNDING RESEARCH AT ESTABLISHMENTS WHICH PROMOTE THE SUBJECTS OF INTERNATIONAL COLLABORATIVE CREATIVITY; 3.SUPPORTING, FUNDING AND PROVIDING PROVISIONS FOR A LIBRARY AT THE INTERNATIONAL ACADEMY OF COLLABORATIVE CREATIVITY; 4.SUPPORTING AND PROVIDING PROVISIONS FOR AN ART/GALLERY/MUSEUM AT THE FACILITY OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF COLLABORATIVE CREATIVITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 Hillfield Park
LONDON
Flat B
N10 3QT
- Ffôn:
- 07367551131
- E-bost:
- ifcc@collaborativecreativity.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window