ymddiriedolwyr COMMUNITY HALLS IN PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1163728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGUS KERR | Cadeirydd | 24 September 2015 |
|
|
||||
Stephen Lee | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Andrew Merz | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Bryan Morrissey | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Lee Scordis | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
ANITA GREGORY | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.