Hanes ariannol ASSOCIATION OF AIR AMBULANCES (CHARITY) LTD
Rhif yr elusen: 1161153
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £400.17k | £6.52m | £724.72k | £1.14m | £898.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £380.95k | £6.32m | £368.73k | £913.89k | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.00m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £6.30m | £578.04k | £901.99k | £654.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £126.22k | £146.67k | £237.13k | £244.66k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £532 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £95.71k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £40.89k | £284.77k | £345.82k | £181.19k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £6.17m | £214.31k | £763.19k | £756.46k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £155.54k | £154.42k | £150.70k | £254.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £32.25k | £0 | £33.86k | £33.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £35.73k | £473.62k | £352.72k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.