ymddiriedolwyr MY CANCER MY CHOICES
Rhif yr elusen: 1162165
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Thomas | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Emma Hogbin | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Dr Lindsey Carol Barker | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Dr Richard Douglas Brown | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Anthony James SMITH | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Robert Goddard | Ymddiriedolwr | 30 June 2019 |
|
|
||||
Alison Grieve | Ymddiriedolwr | 30 June 2019 |
|
|
||||
Lynn McLeish | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|
||||
MRS MANDY BARTER | Ymddiriedolwr | 15 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.