HOPE RESTORED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hope Restored provides services for the relief of poverty to those in financial hardship including the homeless and those in need. Our main activities include the provision of hot meals and drinks, snacks, food parcels, clothing, accommodation, equipment, social interaction and other support services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Conwy
Llywodraethu
- 30 Mawrth 2015: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callum Hewitt | Cadeirydd | 28 June 2024 |
|
|
||||
Hugh Gareth Williams | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Alan Brown | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|||||
Robert Nothard | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||
Harvey Fogg | Ymddiriedolwr | 30 March 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.69k | £49.74k | £41.96k | £38.67k | £67.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.43k | £29.75k | £22.21k | £51.66k | £50.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 17 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 17 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 17 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 17 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 30 Mar 2015
Gwrthrychau elusennol
THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY AMONG PEOPLE WHO ARE IN FINANCIAL HARDSHIP, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY PEOPLE WHO ARE HOMELESS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (I) THE PROVISION OF FOOD, CLOTHING AND OTHER ITEMS CALCULATED TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH PERSONS (II) THE PROVISION OF PRACTICAL SUPPORT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Bryn Y Bia Heights
Bryn Y Bia Road
LLANDUDNO
Gwynedd
LL30 3BF
- Ffôn:
- 07564991789
- E-bost:
- hoperestoredwales@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window