ASK ERWIN: ADVOCACY SUPPORT KNOWLEDGE / EMPOWERING RIGHTS WHEN IN NEED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ADVOCACY, SUPPORT AND INFORMATION TO PEOPLE WHO HAVE HEALTH PROBLEMS, DISABILITIES OR SENSORY IMPAIRMENTS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 14 May 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 15 Mai 2015: CIO registration
- ASK ERWIN (Enw blaenorol)
- ASK ERWIN: ADVOCACY SUPPORT KNOWLEDGE / EMPOWERING RIGHTS WHEN LN NEED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paula Donohoe | Cadeirydd | 14 May 2017 |
|
|
||||
Suneil Saraf | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 14/05/2020 | 14/05/2021 | 14/05/2022 | 14/05/2023 | 14/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.00k | £5.15k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £650 | £926 | £5.87k | £1.83k | £3.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 14 Mai 2024 | 19 Mawrth 2025 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 14 Mai 2024 | 19 Mawrth 2025 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 14 Mai 2023 | 14 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 14 Mai 2023 | 14 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 14 Mai 2022 | 15 Mawrth 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 14 Mai 2022 | 15 Mawrth 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 14 Mai 2021 | 15 Mawrth 2023 | 366 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 14 Mai 2021 | 15 Mawrth 2023 | 366 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 14 Mai 2020 | 15 Mawrth 2023 | 731 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 14 Mai 2020 | 15 Mawrth 2023 | 731 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 15 May 2015
Gwrthrychau elusennol
1) TO RELIEVE THE NEED OF PERSONS WHO HAVE HEALTH PROBLEMS, DISABILITIES, OR SENSORY IMPAIRMENTS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) PROVIDING ADVOCACY, ADVICE, ASSISTANCE, PROJECTS, REPRESENTATION AND OTHER SERVICES B) HELPING THE PEOPLE LISTED ABOVE IDENTIFY AND MEET THEIR OWN NEEDS C) PROVIDING SUPPORT FOR THOSE WHO CARE FOR THE PEOPLE LISTED ABOVE 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC, INCLUDING SPECIFIC PROFESSIONAL AND OTHER GROUPS ABOUT THE NEEDS OF THE PEOPLE LISTED ABOVE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GROUND FLOOR 108 EVELINA RD
LONDON
SE15 3HL
- Ffôn:
- 0207 450 5442
- E-bost:
- info@askerwin.org
- Gwefan:
-
askerwin.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window