Hanes ariannol KHALSA AID INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1163294
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.90m | £4.75m | £5.04m | £7.39m | £4.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.38m | £1.98m | £1.66m | £4.03m | £4.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £63.47k | £41.20k | £20.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.89m | £4.70m | £5.01m | £7.34m | £4.18m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.35k | £43.09k | £16.45k | £51.11k | £149.90k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £270 | £17.22k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.29m | £1.91m | £1.59m | £3.95m | £4.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £96.42k | £74.56k | £72.83k | £79.98k | £115.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £427.14k | £532.36k | £558.59k | £17.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £14.74k | £20.32k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.