Hanes ariannol WHEELY TOTS
Rhif yr elusen: 1161237
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.27k | £110.58k | £209.88k | £271.27k | £263.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.04k | £90.71k | £164.94k | £257.99k | £270.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £48.33k | N/A | £85.83k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.95k | £71.57k | £30.00k | £64.17k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.