THE QUEEN'S CLUB FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Queen's Club Foundation seeks to improve lives through racket sports (including lawn tennis, real tennis, squash, rackets and padel) to help to achieve an inclusive, healthy and engaged community in such charitable ways as the Charity Trustees think fit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Hydref 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Smith | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|||||
Emma Wardle | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Tim Cockroft | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Brenda Vandamme | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||
Vasu Majumdar | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
WILLIAM MORSE | Ymddiriedolwr | 31 October 2016 |
|
|
||||
DEANE CHRISTIAN BOWMAN PENNICK | Ymddiriedolwr | 28 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £112.12k | £48.54k | £129.77k | £56.00k | £191.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.05k | £62.13k | £73.86k | £54.00k | £114.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 06 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 06 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 12 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 12 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 19 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 19 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 19 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 19 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19/02/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 15/10/2015
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION, ESPECIALLY AMONG CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, IN HEALTHY RECREATION IN PARTICULAR IN THE SPORTS OF LAWN TENNIS, REAL TENNIS, SQUASH AND RACKETS (THE SPORTS) AND TO ASSIST IN THE DEVELOPMENT OF THE SKILLS OF THOSE PLAYING THE SPORTS IN SUCH WAYS AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, BY: 1) PROVIDING GRANTS TO OTHER CHARITIES THAT PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN THE SPORTS; AND 2) PROVIDING GRANTS AND OTHER FINANCIAL ASSISTANCE TO OR FOR THE BENEFIT OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN NEED OF SUCH ASSISTANCE, TO ALLOW THEM TO PARTICIPATE IN ONE OR MORE OF THE SPORTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Queens Club Ltd
Palliser Road
LONDON
W14 9EQ
- Ffôn:
- 02073863444
- E-bost:
- info@queensclubfoundation.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window