Hanes ariannol SOUTHAMPTON CITY MISSION (CIO)
Rhif yr elusen: 1162099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £462.24k | £475.31k | £749.05k | £522.59k | £886.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £444.26k | £457.23k | £519.90k | £559.98k | £731.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £10.00k | £25.75k | £10.00k | £63.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £746.37k | £515.06k | £863.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £1.15k | £1.47k | £3.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £4.43k | £13.85k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £1.53k | £1.62k | £5.55k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £515.88k | £555.80k | £723.10k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £4.02k | £4.19k | £8.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £728 | £959 | £900 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.