Dogfen lywodraethu Bright Young Minds
Rhif yr elusen: 1164102
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/05/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/02/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/07/2015 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 04/08/2015 as amended on 28 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE GOOD CITIZENSHIP FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR AMONG CHILDREN AND YOUNG PEOPLE BY THE PROVISION OF PERFORMANCES TO PROMOTE KEY MESSAGES SUCH AS ANTI-BULLYING, ANTI-KNIFE CRIME AND ANTI-KNIFE CARRYING, TACKLING RACISM AND ANY OTHER SUCH ISSUES THAT THE TRUSTEES MAY DECIDE FROM TIME TO TIME.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.