Hanes ariannol CAMPAIGN AGAINST ANTISEMITISM

Rhif yr elusen: 1163790
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £895.14k £807.03k £994.95k £1.14m £2.61m
Cyfanswm gwariant £295.12k £343.89k £491.21k £617.22k £1.23m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £28.69k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £891.83k £749.63k £966.09k £1.13m £2.60m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.30k £1.79k £174 £2.57k £5.61k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £326
Incwm - Arall £0 £55.61k £28.69k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £236.30k £317.03k £455.65k £573.02k £1.18m
Gwariant - Ar godi arian £58.83k £26.85k £35.56k £44.20k £52.01k
Gwariant - Llywodraethu £3.75k £8.93k £7.44k £0 £13.13k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0