Hanes ariannol THE NANTMOR MOUNTAIN CENTRE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1164407
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (269 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.48k | £17.13k | £21.12k | £13.83k | £11.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.64k | £15.94k | £9.42k | £9.14k | £10.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £16.00k | £7.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.