THE LIAM BRITTON FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Liam Britton Foundation was set up to create awareness of mental illness in young people leading to suicide, in particular TLBF wishes to bring particular attention to the use of the PHQ9 form used by medical professionals without proper training and therefore allowing seriously mentally ill patients slip through the system without even having being diagnosed as being mentally ill.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Durham
- Gateshead
Llywodraethu
- 11 Mawrth 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX BRITTON | Cadeirydd | 15 May 2015 |
|
|
||||
ZOE STARK | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
||||
MARK ALLAN GERRENS | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
||||
KELLY HODGE | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
||||
DEAN CHRISTOPHER SHORTEN | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
||||
ALISON HODGE | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
||||
TOM BEVAN | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £354 | £722 | £40 | £13 | £127 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £8.74k | £4.50k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Gorffennaf 2024 | 169 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Gorffennaf 2024 | 169 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Chwefror 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Chwefror 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 11 Mar 2016
Gwrthrychau elusennol
TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE FOR ANYONE AFFECTED BY MENTAL ILLNESS: PROMOTING MENTAL WELL-BEING, RELIEVING MENTAL DISTRESS, EMPOWERING PEOPLE TO LEAD A FULL AND INDEPENDENT LIFE. RAISING PUBLIC AWARENESS OF MENTAL HEALTH ISSUES AND COMBATING STIGMA, DEVELOPING AND IMPROVING MENTAL HEALTH SERVICES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Akenside Studios
3 Akenside Hill
NEWCASTLE UPON TYNE
NE1 3UF
- Ffôn:
- 01912616300
- E-bost:
- liambrittonfund@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window