Hanes ariannol BAYFORD MISSION HALL SOCIETY

Rhif yr elusen: 1162549
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.12k £11.06k £13.34k £4.24k £3.96k
Cyfanswm gwariant £2.25k £3.06k £9.74k £5.40k £3.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.75k £11.92k £1.85k N/A