NEWFOUND FRIENDS UK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We run sponsored rescue days where able bodied and disabled adults and children can participate and be rescued by our dogs. We hold water safety training days for children. We take the dogs to visit schools, hospitals and hospices. We give talks using our activities with the dogs to promote water safety. We aim to make all our activities fully inclusive, fun and educational.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caerdydd
- Conwy
- Dinas Abertawe
- Dinas Bryste
- Dinas Llundain
- Dinas Portsmouth
- Gwlad Yr Haf
- Milton Keynes
- Swydd Gaerloyw
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 22 Awst 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 294606 HOLLY HEDGE ANIMAL SANCTUARY
- 19 Awst 2015: CIO registration
- 22 Awst 2023: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
- NEW FOUND FRIENDS UK (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.13k | £902 | £1.09k | £464 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £868 | £273 | £844 | £5.38k | £669 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 25 Medi 2020 | 87 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 25 Medi 2020 | 87 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 19 Aug 2015
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE HEALTH AND SAFETY OF THE PUBLIC GENERALLY BY TRAINING THE DOGS AND HANDLERS IN LIFESAVING SKILLS AND USING THE LIFESAVING SKILLS BY INVOLVING DISABLED AND ABLE-BODIED PEOPLE IN WATER RESCUE EVENTS. TO PROMOTE THE HEALTH AND SAFETY OF THE PUBLIC GENERALLY BY ADVANCING THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY PROVIDING LIFE-SAVING TRAINING.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window