ymddiriedolwyr THE COMMUNITY STOREHOUSE
Rhif yr elusen: 1162887
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (69 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosalynne Tucker | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Charlotte Walter | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Terence Michael Meakins | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
James Seymour Cable | Ymddiriedolwr | 15 January 2018 |
|
|
||||
Nicola Ann Manchester | Ymddiriedolwr | 15 January 2018 |
|
|
||||
Gill Adelaide Lloyd | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|
||||
MARIAN CLEMENTS | Ymddiriedolwr | 07 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.