DAR AL-HADI FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Educational Programmes: There are three programmes for men, women and children.The programme is usually of educational and social nature. The relief and assistance of people in any part of the world who are the victims of war or natural disaster,trouble , or catastrophe.Youth programmes: Running different types of activities ,Football games, cookery and cake making classes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 21 February 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 22 Chwefror 2016: CIO registration
- DAR AL-HUDA FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fadhil Al- Asadi | Ymddiriedolwr | 14 December 2019 |
|
|
||||
Dr HAZIM MAHDI | Ymddiriedolwr | 22 February 2016 |
|
|
||||
Dr JALAL JAWAD JAFAR | Ymddiriedolwr | 22 February 2016 |
|
|||||
Dr ABDUL AMIR AL-DAWOUD | Ymddiriedolwr | 22 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 21/02/2020 | 21/02/2021 | 21/02/2022 | 21/02/2023 | 21/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.91k | £40.42k | £45.16k | £40.44k | £48.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.04k | £36.38k | £26.91k | £44.52k | £61.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 21 Chwefror 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Chwefror 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 21 Chwefror 2023 | 13 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Chwefror 2023 | 13 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 21 Chwefror 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Chwefror 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 21 Chwefror 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Chwefror 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 21 Chwefror 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Chwefror 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 22 Feb 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE ISLAMIC RELIGION IN THE GREATER MANCHESTER AREA FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, LECTURES, PUBLIC CELEBRATION OF RELIGIOUS FESTIVALS, PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING LITERATURE ON THE ISLAMIC RELIGION TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE ISLAMIC RELIGION.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
30 Etchells Road
West Timperley
ALTRINCHAM
WA14 5XS
- Ffôn:
- 07946339096
- E-bost:
- jalaljafar68@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window