HORIZON LEGAL ADVICE CLINIC

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the public benefit, the relief of those in need by reason of financial hardship, living in Greater London, through the provision of free legal advice. The advice clinic provides end-to-end service focussing on the niche aspect of welfare benefit called Personal Independence Payment (PIP).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 24 October 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
36 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 04 Ionawr 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swaz Sinha | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
Paul Justin Matthews | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
Karolin Abbas | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
George kassimos | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 24/10/2019 | 24/10/2020 | 24/10/2021 | 24/10/2022 | 24/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.01k | £14.17k | £23.13k | £25.00k | £299 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.51k | £12.30k | £13.97k | £14.84k | £8.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 24 Hydref 2023 | 24 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 24 Hydref 2023 | 24 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 24 Hydref 2022 | 20 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 24 Hydref 2022 | 24 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 24 Hydref 2021 | 24 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 24 Hydref 2021 | 24 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 24 Hydref 2020 | 27 Awst 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 24 Hydref 2020 | 27 Awst 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 24 Hydref 2019 | 01 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 24 Hydref 2019 | 01 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 04 JAN 2016 AMENDED ON 26 SEP 2016
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF FINANCIAL HARDSHIP, LIVING IN GREATER LONDON, THROUGH THE PROVISION OF FREE LEGAL ADVICE. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE, 'FINANCIAL HARDSHIP' MEANS THOSE INDIVIDUALS WHO WOULD NOT OTHERWISE HAVE THE FINANCIAL MEANS TO OBTAIN LEGAL ADVICE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Horizon Legal Advice Clinic
3rd Floor
86-90 Paul Street
London
EC2A 4NE
- Ffôn:
- 07396727323
- E-bost:
- contact@horizon-lac.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window