Hanes ariannol THE STONE FAMILY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1164682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.22m | £528.36k | £4.54m | £8.41m | £10.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.46m | £7.29m | £9.06m | £6.24m | £7.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.87m | £0 | £4.17m | £7.74m | £9.52m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £355.90k | £528.36k | £366.86k | £674.71k | £373.33k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.01m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.29m | £7.10m | £8.93m | £6.07m | £7.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £172.41k | £183.93k | £131.91k | £178.12k | £182.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.42k | £71.27k | £80.92k | £26.73k | £97.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £6.48m | £6.39m | £7.83m | £5.15m | £5.86m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £172.41k | £183.93k | £131.91k | £178.12k | £182.56k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.