Hanes ariannol CORNERGATE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1165264
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.15k | £18.58k | £18.11k | £20.27k | £19.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.50k | £19.29k | £12.75k | £14.87k | £21.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £5.72k | £3.68k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.