REAGAN JACK RAINBOWS

Rhif yr elusen: 1165285
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We are continuously fundraising for children with complex needs and life threatening illnesses.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 April 2024

Cyfanswm incwm: £7,215
Cyfanswm gwariant: £8,353

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Newcastle Upon Tyne
  • Durham
  • Gateshead
  • Hartlepool
  • Middlesbrough
  • Redcar And Cleveland
  • Stockton-on-tees
  • Sunderland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Ionawr 2016: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Joanne Matthews Ymddiriedolwr 05 October 2020
Dim ar gofnod
Donna Dixon Ymddiriedolwr 05 October 2020
Dim ar gofnod
louise judith jenkins Ymddiriedolwr 20 March 2017
Dim ar gofnod
sheree sutcliffe Ymddiriedolwr 01 October 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/04/2020 04/04/2021 04/04/2022 04/04/2023 04/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.50k £13.72k £10.11k £9.12k £7.22k
Cyfanswm gwariant £14.18k £12.04k £11.74k £7.31k £8.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 04 Ebrill 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 04 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 04 Ebrill 2023 16 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 04 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 04 Ebrill 2022 11 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 04 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 04 Ebrill 2021 06 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 04 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 04 Ebrill 2020 06 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 04 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
5 Kingston Road
Stockton-on-Tees
TS20 2UH
Ffôn:
07541438924