SOUTHAMPTON DOING IT FOR THE KIDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
All money we raise is used directly to help those who we are supporting, with specialist equipment, respite care, therapies, support for their specialist placements, and also for days out for the kids and their siblings
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dinas Southampton
- Hampshire
Llywodraethu
- 22 Ionawr 2016: Cofrestrwyd
- SDIFTK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shirley Booth | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||
TONY GAILOR | Ymddiriedolwr | 20 January 2019 |
|
|
||||
Eugene McManus | Ymddiriedolwr | 20 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.02k | £7.95k | £19.08k | £17.88k | £11.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.12k | £12.62k | £8.32k | £21.19k | £17.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Awst 2023 | 668 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | Download Agorwch mewn ffenestr newydd | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Rhagfyr 2020 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 OCT 2015 AS AMENDED ON 22/01/2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: THE RELIEF OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS, AND THEIR FAMILIES LIVING WITHIN THE SOUTHAMPTON AREA, BY THE PROVISION OF FUNDS TO HELP FINANCE SPECIALIST EQUIPMENT, RESPITE CARE, THERAPIES, SUPPORT FOR THEIR SPECIALIST PLACEMENTS AND ALSO FOR DAYS OUT FOR THE CHILDREN/YOUNG PEOPLE AND THEIR SIBLINGS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FLAT 5
49 OLD REDBRIDGE ROAD
SOUTHAMPTON
SO15 0NN
- Ffôn:
- 07811165295
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window