INSTITUTE FOR THE ADVANCEMENT OF VEDIC MATHEMATICS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The IAVM organises and runs seminars, workshops and training programmes for students, teachers, trainee teachers and public in various parts of the world. To date these have been in India, the Philippines and South Africa. Each year we run an online conference and an in-person conference, that latter of which takes place in India. The conferences attract researchers, enthusiasts and teachers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 January 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Canada
- De Affrica
- India
- Philipinas
- Unol Daleithiau
- Yr Eidal
Llywodraethu
- 15 Medi 2016: CIO registration
- IAVM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES GLOVER BSC. PGCE | Cadeirydd | 01 February 2016 |
|
|
||||
Marianne Fletcher | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
SWATI DAVE | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/01/2020 | 15/01/2021 | 15/01/2022 | 15/01/2023 | 15/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.35k | £2.24k | £2.00k | £19.61k | £21.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.89k | £511 | £1.44k | £17.98k | £16.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 15 Ionawr 2024 | 11 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ionawr 2024 | 11 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 15 Ionawr 2023 | 26 Ionawr 2024 | 72 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ionawr 2023 | 26 Ionawr 2024 | 72 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 15 Ionawr 2022 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ionawr 2022 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 15 Ionawr 2021 | 14 Hydref 2022 | 333 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ionawr 2021 | 14 Hydref 2022 | 333 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 15 Ionawr 2020 | 21 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ionawr 2020 | 21 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 Sep 2016
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (‘THE OBJECTS’) ARE TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE SUBJECT OF VEDIC MATHEMATICS BY:- 1.PROMOTING RESEARCH IN ALL ASPECTS OF THAT SUBJECT AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS 2.INCREASING INDIVIDUAL AND COLLECTIVE UNDERSTANDING OF VEDIC MATHEMATICS SKILLS, STUDY AND EXPERTISE BY MEANS OF CONFERENCES, WEBINAR WORKSHOPS AND ANNUAL PUBLICATIONS; 3.PROMOTING THE USE OF VEDIC MATHEMATICS IN TEACHING AND LEARNING MATHEMATICS IN SCHOOLS OR OTHER INSTITUTIONS OF EDUCATION; 4.RESEARCHING AND DEVELOPING THE ALGORITHMS AND THEIR APPLICATIONS; 5.SUPPORTING EDUCATIONAL GROUPS AND ORGANISATIONS IN THE USE OF VEDIC MATHEMATICS THROUGH OFFERING ONLINE AND IN-PERSON COURSES FOR TEACHERS TOGETHER WITH THE PROVISION OF RESOURCE MATERIAL; 6.DEVELOPING VEDIC MATHEMATICS RESOURCES FOR USE IN EDUCATION AND TO MAKE THESE AVAILABLE PUBLICLY; 7.RUNNING PUBLIC COURSES, SEMINARS, WORKSHOPS AND LECTURES ON VEDIC MATHEMATICS; 8.ORGANISING REGULAR INTERNATIONAL CONFERENCES ON VEDIC MATHEMATICS; AND 9.ESTABLISHING AND MAINTAINING A PUBLIC PLATFORM FOR PRACTITIONERS OF VEDIC MATHEMATICS TO SHARE THEIR EXPERIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENTS. NOTE: VEDIC MATHEMATICS IS A COMPLETE AND COHERENT SYSTEM OF MATHEMATICS OFFERING SIMPLE, DIRECT TECHNIQUES THROUGH USE OF OUR NATURAL THOUGHT PROCESSES. IT IS BASED ON A SMALL COLLECTION OF APHORISMS ORIGINALLY SET OUT BY SRI SANKARACARYA B.K.TIRTHA. [NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CHARITY FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND/OR SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.]
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 2
28 Blakesley Avenue
LONDON
W5 2DW
- Ffôn:
- 07814469600
- E-bost:
- instituteavm@gmail.com
- Gwefan:
-
instavm.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window