REFUGEE CHILD

Rhif yr elusen: 1166136
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IS THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OF CHILD REFUGEES IN EUROPE BY PROVIDING: GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £7,443

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Ffrainc
  • Groeg

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 21 Mawrth 2016: CIO registration
  • 20 Mawrth 2023: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £11.32k £114 £58 £0 £0
Cyfanswm gwariant £20.51k £0 £3.56k £112 £7.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 06 Ebrill 2022 65 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 06 Ebrill 2022 65 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 26 Ebrill 2021 85 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 26 Ebrill 2021 85 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 24 Chwefror 2020 24 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 24 Chwefror 2020 24 diwrnod yn hwyr