HIGHAM AND RUSHDEN U3A

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charitable purposes of The U3A are to advance education and in particular the education of people not in full time gainful employment who are in their Third Age (being the period of time after the first age of childhood dependence and the second age of full time employment and/or parental responsibility) residing in Higham Ferrers, Rushden and its surrounding locality.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 21 Rhagfyr 2015: Cofrestrwyd
- H & R U3A (Enw gwaith)
- Trin cwynion
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irene Blanchard | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|||||
Anna McKeever | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
||||
Lynn Diane Gale | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
Fred Frost | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Stephen Evans | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Patricia Jane Bird | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Patricia Dewar | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Jean Mole | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Gerald Anthony Boxall | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
Margaret Sharp Morrison | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
James Morrison | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.77k | £8.02k | £3.88k | £4.68k | £7.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.68k | £7.75k | £2.52k | £5.92k | £6.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 10 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 02 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18/03/2015 as amended on 08 May 2019
Gwrthrychau elusennol
i. the advancement of education, and in particular the education of older people and those who are retired from full time work, by all means including associated activities conducive to learning and personal development, in Higham Ferrers, Rushden and the surrounding locality.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
58 Grangeway
RUSHDEN
Northamptonshire
NN10 9JG
- Ffôn:
- 01933 522934
- E-bost:
- WEB@HANDRU3A.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window