THE HARRY SUNLEY MEMORIAL PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Refurbishing the Tantara Gatehouse of Kenilworth Abbey to allow access to scholars and to the general public. Raising funds to enable the necessary works to be carried out.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 15 Ebrill 2016: CIO registration
- HSMP (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOANNA MARY ILLINGWORTH | Cadeirydd | 21 March 2025 |
|
|
||||
MAGARET KANE | Ymddiriedolwr | 21 March 2025 |
|
|
||||
MERVYN JOHN KIMBERLEY | Ymddiriedolwr | 21 March 2025 |
|
|||||
MARILYN JOYCE BATES | Ymddiriedolwr | 21 March 2025 |
|
|
||||
John Leonard Oakley | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Richard Gillard | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.33k | £3.76k | £1.34k | £2.61k | £2.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £828 | £2.83k | £3.28k | £672 | £672 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 15 Apr 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: - THE PRESERVATION, ENHANCEMENT AND IMPROVED ACCESS TO THE EXISTING BUILDINGS AND THE RUINS WHICH FORM PART OF THE HISTORIC "TANTARA" GATEHOUSE OF THE ABBEY OF ST MARY THE VIRGIN, KENILWORTH; AND - THE PRESERVATION AND DISPLAY OF ARTEFACTS OF THE KENILWORTH ABBEY SITE NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TREE TOPS
21 MANOR ROAD
KENILWORTH
CV8 2GJ
- Ffôn:
- 01926511183
- E-bost:
- j.m.i@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window