ymddiriedolwyr FERRYHILL COMMUNITY PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1169763
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Gareth Hubbard | Cadeirydd | 17 May 2018 |
|
|
||||
Stephenie Bowron | Ymddiriedolwr | 02 October 2021 |
|
|
||||
Anne Dawbney | Ymddiriedolwr | 02 October 2021 |
|
|
||||
Joseph Patullo | Ymddiriedolwr | 12 November 2017 |
|
|
||||
PAUL EDDY | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
||||
KENNETH TAIT | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.