Ymddiriedolwyr NEWCASTLE UPON TYNE BACH CHOIR SOCIETY

Rhif yr elusen: 507520
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Andrew James Arkless Cadeirydd 05 December 2023
Dim ar gofnod
Sara Helen Foster Ymddiriedolwr 15 October 2024
Dim ar gofnod
Alice Bosomworth Ymddiriedolwr 13 December 2023
Dim ar gofnod
Dr Jessica Mary Anderson Ymddiriedolwr 01 December 2022
Dim ar gofnod
Alexandra Blenkarn-Durning Ymddiriedolwr 16 December 2019
Dim ar gofnod
William Tarpy Ymddiriedolwr 16 December 2019
Dim ar gofnod
Gill Clancy Ymddiriedolwr 20 September 2018
Dim ar gofnod