Hanes ariannol SSG SUSTAINABLE LIVING
Rhif yr elusen: 1167457
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £294.60k | £391.11k | £1.20m | £1.50m | £1.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £299.73k | £360.13k | £1.01m | £1.09m | £1.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £785.81k | £497.69k | £461.91k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £209.92k | £70.25k | £416.34k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £416.34k | £497.69k | £461.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £785.81k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £998.50k | £967.55k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £644 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £497.69k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £360.13k | £1.08m | £1.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £16.48k | £7.29k | £17.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £11.07k | £19.18k | £15.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £629.55k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.