THE JOSEPH COX CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity provides accommodation and care for the homeless at Mary and Joseph House, Ancoats, Manchester under a Management Agreement with Contour Housing Association. The Charity also sssists in the operation of a house for homeless young people at 69 Palatine Road, Manchester in conjunction with The De Paul Trust. The Trustees continue to look for opportunities help the homeless.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £144,264 o 10 gontract(au) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Manceinion
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 16 Ionawr 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1198833 The Joseph Cox Charity
- 01 Mehefin 1978: Cofrestrwyd
- 16 Ionawr 2025: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
- THE JOSEPH COX (MORNING STAR) CHARITY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.38m | £1.46m | £1.48m | £1.62m | £149.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.34m | £1.41m | £1.44m | £1.44m | £129.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.35m | £1.38m | £1.35m | £1.53m | £144.26k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £69.33k | £107.10k | £60.79k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £1.53m | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.35m | £1.38m | £1.35m | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.93k | £7.55k | £7.99k | £22.97k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £5.19k | £73.11k | £122.53k | £61.66k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.34m | £1.41m | £1.43m | £1.44m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.89k | £2.38k | £2.19k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.54k | £11.46k | £7.27k | £14.69k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £70.00k | £95.00k | £80.00k | £85.25k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.89k | £2.38k | £2.19k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 15 Awst 2024 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 15 Awst 2024 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 09 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 09 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 14 Medi 2021 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 14 Medi 2021 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 20 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 20 Gorffennaf 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 19 JULY 1969 AS VARIED SUPPLEMENTAL DEEDS DATED 13 JANUARY 1993 AND 31 JANUARY 1996.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE IN CASES OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS PERSONS IN NEED OF ASSISTANCE BY REASON OF POVERTY OR AGE OR INFIRMITY OF BODY OR MIND. (FOR FURTHER DETAILS SEE SUPPLEMENTAL DEED DATED 13/01/1993)
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window