CANTERBURY VINEYARD CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
"To be a non-religious family of 'REAL PEOPLE' bringing Life & Hope to our communities, our neighbourhoods, our city of Canterbury, South East Kent and beyond...one life at a time."
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 26 Ebrill 2016: CIO registration
- CV (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Brian Herring | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Christina Hatfield | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Mulford Dominic | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
MICHELLE HUGGINS | Ymddiriedolwr | 10 December 2016 |
|
|||||
MR JIM DENISON | Ymddiriedolwr | 01 September 2008 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £179.62k | £88.64k | £78.83k | £112.91k | £106.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £206.97k | £78.57k | £94.79k | £102.29k | £118.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Tachwedd 2022 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Tachwedd 2022 | 25 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Awst 2022 | 298 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Awst 2022 | 298 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 26 Apr 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH IN THE SCHEDULE HERETO ATTACHED IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM AND THE WORLD THROUGH: THE ORGANISATION AND PROVISION OF CHRISTIAN WORSHIP; THE PROVISION OF SUCH FACILITIES AND SERVICES AS ARE APPROPRIATE FOR THE CHURCH, TO ENABLE IT TO FULFIL ITS MISSION TO THE MEMBERS OF THE CHURCH, VISITORS TO THE CHURCH AND THE LOCAL COMMUNITY AND THE WIDER COMMUNITY; THE PROVISION OF FACILITIES FOR CHRISTIAN TRAINING AND SERVICE; THE SUPPORT AND PROVISION OF CHRISTIAN EVANGELISM AND OUTREACH; THE PROVISION OF ASSISTANCE TO THE WIDER CHRISTIAN CHURCH IN ITS MINISTRIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 BIFRONS ROAD
BEKESBOURNE
CANTERBURY
CT4 5DE
- Ffôn:
- 07970617120
- E-bost:
- admin@canterburyvineyard.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window