ORACLE WINTERGUARD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
dancing to music with the use of equipment flags plastic rifles and sabre's making a routine with 6 to 28 members.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Stoke-on-trent
- Essex
- Gorllewin Sussex
- Swydd Gaerwrangon
- Wiltshire
Llywodraethu
- 31 Hydref 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Cartrefi Lloegr
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARC COOK | Cadeirydd | 22 October 2016 |
|
|
||||
PAULINE MOORE | Ymddiriedolwr | 22 October 2016 |
|
|
||||
ROBERT DOE | Ymddiriedolwr | 22 October 2016 |
|
|
||||
MARILYN MCCORMACK | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|
||||
NICOLE COOK | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
||||
BERYL WELLER | Ymddiriedolwr | 15 October 2016 |
|
|
||||
HAYLEY COOK | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.28k | £4.25k | £10.51k | £12.98k | £15.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.08k | £2.44k | £10.25k | £14.36k | £13.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 26 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 10 Mai 2024 | 95 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 15 Mawrth 2021 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 04 APR 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF ORACLE WINTERGUARD SHALL BE TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE BY THE PROVISION OF PERFORMING ARTS ACTIVITIES, TO HELP DEVELOPE THEIR PHYSICAL,MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES SO THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY FURTHER TO THIS THE MANAGEMENT COMMITTEE WILL HAVE THE POWERS TO AID IN THE PROVISION OF FACITLITIES, EQUIPMENT AND INSTRUCTION. RAISE FUNDS INVITING AND RECIEVING CONTRIBUTIONS FROM A PERSON/PERSONS BY WAY OF SUBCRIPTIONS OR DONATION WHILST NOT UNDERTAKING PERMANENT TRADING ACTIVITIES TO RAISE FUNDS, FOR IT'S CHARITABLE OBJECT, PURCHASE, HIRE OR AQUIRE PROPERTY, RIGHTS AND PRIVILAGES FOR THE PROMOTION OF THE OBJECTIVE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 COLWYN CLOSE
CRAWLEY
RH11 8TS
- Ffôn:
- 01293270220
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window