SOUTH YORKSHIRE COUNTY OF THE GUIDE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 507808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Girl Guiding South Yorkshire is part of Girl Guiding Uk whose statement of purpose is to promote the education of girls and young women to help them develop emotionally,mentally,physically and spiritually so that they can make a positive contribution to their community and the wider world.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £91,124
Cyfanswm gwariant: £89,501

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Barnsley
  • Doncaster
  • Rotherham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Awst 1978: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • GIRLGUIDING SOUTH YORKSHIRE (Enw gwaith)
  • SOUTH YORKSHIRE COUNTY OF THE GIRL GUIDES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Helen Elizabeth Cook Cadeirydd 01 September 2017
Dim ar gofnod
Heather Louise Harrison Ymddiriedolwr 01 February 2025
Dim ar gofnod
Sarah Marie Drayson Ymddiriedolwr 01 February 2025
Dim ar gofnod
Laura Susan Stones Ymddiriedolwr 01 February 2025
Dim ar gofnod
Faye Maxwell-Keyes Ymddiriedolwr 01 February 2025
Dim ar gofnod
Emma Louise Bradbury Ymddiriedolwr 01 March 2024
Dim ar gofnod
Terri-Ann Smith Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Nikki Emma Jewison Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Jaqueline Jayne Taggart Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Juliette Ann Carpenter Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Karen Lynne Moisley-Stuart Ymddiriedolwr 01 February 2022
Dim ar gofnod
Christine Tate Ymddiriedolwr 01 February 2022
BARNSLEY CENTRAL DIVISION OF THE GUIDE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rebecca Mary-Anne Findlay Ymddiriedolwr 01 February 2022
BARNSLEY CENTRAL DIVISION OF THE GUIDE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Lucy Eleanor Szocs Ymddiriedolwr 01 February 2022
BARNSLEY CENTRAL DIVISION OF THE GUIDE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Claire Rachel Morley Ymddiriedolwr 01 February 2022
BARNSLEY CENTRAL DIVISION OF THE GUIDE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Judith Kate Pleuvry Ymddiriedolwr 01 November 2021
Goldthorpe Scout and Guides Joint Support Group Committee
Derbyniwyd: Ar amser
Sara Adams Ymddiriedolwr 01 November 2020
Dim ar gofnod
Judith Elizabeth Evison Ymddiriedolwr 17 April 2020
Dim ar gofnod
Zoe Kerrigan Ymddiriedolwr 01 January 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £36.64k £16.39k £50.55k £84.13k £91.12k
Cyfanswm gwariant £35.18k £20.31k £45.03k £72.97k £89.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 06 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 06 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 16 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 16 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 06 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 06 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 06 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 02 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 02 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Hesley Guide House
Hesley Wood Scout Activity Centre
White Lane
Chapeltown
South Yorkshire
S35 2YH
Ffôn:
00000 000000