BROWN EDGE VILLAGE HALL LIMITED

Rhif yr elusen: 1169331
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (46 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provide Village Hall for Brown Edge people and people from the surrounding area.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £31,123
Cyfanswm gwariant: £33,054

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Stoke-on-trent
  • Swydd Stafford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Medi 2016: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PETER ROY TURNER Cadeirydd 01 January 2017
Dim ar gofnod
EDWIN SIMS Ymddiriedolwr 01 January 2019
NORTH STAFFORDSHIRE ENGINEERING GROUP TRAINING ASSOCIATION LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
BROWN EDGE VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
LEEK & DISTRICT AGRICULTURAL SOCIETY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
WILLIAM HOLDCROFT Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
BERYL HULSTONE Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
KERRY DAVID KNIGHT Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
JANET MARGARET TURNER Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
NIGEL OWEN Ymddiriedolwr 01 January 2017
BROWN EDGE VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £34.44k £17.15k £35.17k £30.36k £31.12k
Cyfanswm gwariant £28.54k £23.16k £20.38k £26.47k £33.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £20.10k £1.80k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 16 Rhagfyr 2024 46 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 16 Rhagfyr 2024 46 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 16 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 25 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 08 Tachwedd 2022 8 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 08 Tachwedd 2022 8 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 06 Mawrth 2022 126 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Chwefror 2021 114 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 22 Chwefror 2021 114 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Glenhough
Sandy Lane
Brown Edge
Stoke-on-Trent
ST6 8QL
Ffôn:
01782504239