CLAWS RESCUE HULL

Rhif yr elusen: 1171567
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity supports animals in the Hull area.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 September 2021

Cyfanswm incwm: £59,879
Cyfanswm gwariant: £59,187

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anifeiliaid
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Kingston Upon Hull

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Ionawr 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 10 Chwefror 2017: CIO registration
  • 11 Ionawr 2024: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • NOT JUST PETS RESCUE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/09/2017 01/09/2018 01/09/2019 01/09/2020 01/09/2021
Cyfanswm Incwm Gros £3.53k £23.24k £35.50k £30.25k £59.88k
Cyfanswm gwariant £3.12k £21.60k £32.22k £24.67k £59.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A £12.10k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2023 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2023 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2022 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2022 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2021 23 Tachwedd 2022 145 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2021 23 Tachwedd 2022 145 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2020 23 Tachwedd 2022 510 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2020 23 Tachwedd 2022 510 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 01 Medi 2019 03 Mawrth 2021 245 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Medi 2019 03 Mawrth 2021 245 diwrnod yn hwyr