Hanes ariannol YORK MUSICAL THEATRE COMPANY

Rhif yr elusen: 507980
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £35.41k £4.31k £17.95k £35.24k £34.51k
Cyfanswm gwariant £35.69k £6.03k £32.00k £26.95k £29.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A