HAZRATH SHAHJALAL JAMIE MASJID

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WE ARE A CHARITY WHERE WE RUN 5 DAILY PRAYERS, TALKS AND HELP THE ELDERLY IN THE COMMUNITY, ORGANISE PUBLIC GET TOGETHER DAY TRIPS, WE ARE ALSO TRYING TO HAVE COMPUTER CLASSES AND HELP LADIES WITH ESOL AND BACK TO WORK, WE OPERATE IN 95 MANOR ROAD, BLETCHLEY, MILTON KEYNES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Milton Keynes
Llywodraethu
- 13 Ionawr 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUJIBUR RAHMAN | Cadeirydd | 18 March 2016 |
|
|
||||
SHAHJAHAN ALI | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
ABDUL KALAM AZAD | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
mohammed shoriff ali | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
Faiyaz Mohammed UDDIN | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
ABDUL GOUS | Ymddiriedolwr | 31 March 2016 |
|
|
||||
SONOUR ALI | Ymddiriedolwr | 31 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.73k | £15.71k | £57.94k | £57.00k | £99.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £400 | £4.68k | £5.72k | £5.70k | £45.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 29 Ebrill 2025 | 87 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | 29 Ebrill 2025 | 87 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 01 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 13 Mehefin 2024 | 133 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 25 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 25 Gorffennaf 2021 | 174 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | 25 Gorffennaf 2021 | 174 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 APR 2016 AS AMENDED ON 13 JAN 2017
Gwrthrychau elusennol
) TO ADVANCE THE ISLAMIC RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE TENANTS AND DOCTRINE OF THE SUNNI HANAFI SECT OF ISLAM (SUNNI SUFI SCHOOL OF THOUGHT) IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF THE PLACE OF WORSHIP AND FACILITIES FOR THE OTHER FUNCTIONS OF RELIGIOUS CHARACTER SUCH AS THE CELEBRATION OF RECITAL, CEREMONIES AND FESTIVALS AND IN FURTHERANCE OF THE AFORESAID OBJECTS. B) TO FURTHER SUCH OTHER PURPOSES WHICH MAY BE CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME.”
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HSJM
95 Manor Road
Bletchley
MILTON KEYNES
MK2 2GT
- Ffôn:
- 07986240934
- E-bost:
- faroquemk@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
hsjm.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window