THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECC LESIASTICAL PARISH OF ST. PETER'S, BROMYARD

Rhif yr elusen: 1168178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To function as a parish church within the Church of England in the parish of Bromyard, providing weekly worship,fellowship,service to the community, baptisms,weddings, funerals and missions.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £65,838
Cyfanswm gwariant: £65,795

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Henffordd

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Gorffennaf 2016: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ST. PETER'S CHURCH, BROMYARD (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev PHILIP HUGH OWEN MILLER Cadeirydd 08 March 2023
THE RINGSFIELD HALL TRUST
Mae'r elusen yn fethdalwr
BROMYARD FOODBANK & MONEY ADVICE CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Benjamin James Stapley Ymddiriedolwr 07 June 2022
Dim ar gofnod
MICHAEL PHILIP DUKES Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
JANE McCARTHY Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
BRENDA PAULINE ALLAN Ymddiriedolwr 14 July 2021
Dim ar gofnod
ROBERT HOLLIS Ymddiriedolwr 01 September 2020
S.E.E.D (SECONDARY EDUCATION TO ENCOURAGE DEVELOPMENT)
Derbyniwyd: Ar amser
PEMBRIDGE PRE-SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
MARK FRANKLIN Ymddiriedolwr 08 July 2020
BROMYARD AND DISTRICT COMMUNITY SWIMMING POOL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Jennifer Mary Franklin Ymddiriedolwr 08 July 2020
Dim ar gofnod
PETER AUSTIN CLIFF Ymddiriedolwr 01 January 2018
Dim ar gofnod
Roger James Wilkins Ymddiriedolwr 03 April 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £129.90k £104.82k £48.91k £68.96k £65.84k
Cyfanswm gwariant £121.54k £100.25k £100.45k £109.74k £65.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £10.51k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 16 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

16 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 13 Tachwedd 2023 13 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 13 Tachwedd 2023 13 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 14 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 14 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 29 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 29 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 27 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
28 Church Lane
Bromyard
HR7 4DZ
Ffôn:
01885488494