FRIENDS OF EAST MERU COMMUNITY SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We support an English medium Primary school in Tanzania by raising awareness and funds in order to complete the current building programme and to contribute to the day to day running costs, including the purchasing of food, uniforms, text books and other teaching materials, classroom furnishings and other ongoing community projects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Cyllid Arall
- Tanzania
Llywodraethu
- 27 Gorffennaf 2016: CIO registration
- FRIENDS OF EMCS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Michael Horne | Cadeirydd | 10 April 2021 |
|
|
||||
Mary Horne | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
JON FORD | Ymddiriedolwr | 27 July 2016 |
|
|
||||
PATRICIA KEIGHLEY | Ymddiriedolwr | 27 July 2016 |
|
|
||||
JANE WALL | Ymddiriedolwr | 27 July 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.77k | £20.46k | £16.87k | £23.44k | £17.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.50k | £24.54k | £20.21k | £19.35k | £18.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 03 Mai 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 03 Mai 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 11 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 11 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 27 Jul 2016
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY FOR THE PUBLIC BENEFIT OF DISADVANTAGED FAMILIES IN THE MERU DISTRICT OF NORTHERN TANZANIA BY PROVIDING SUPPORT FOR THE PROVISION OF AN ENGLISH MEDIUM PRIMARY EDUCATION AND ACCESS TO OTHER APPROPRIATE EDUCATIONAL FACILITIES. ADVANCING EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE DISADVANTAGED PRIMARY AGED CHILDREN IN THE MERU DISTRICT OF NORTHERN TANZANIA IN PARTICULAR BY RAISING AWARENESS AND RAISING FUNDS IN SUPPORT OF THE WORK OF EAST MERU COMMUNITY SCHOOL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Gents Lane
Shimpling
BURY ST. EDMUNDS
Suffolk
IP29 4HP
- Ffôn:
- 07453453906
- E-bost:
- info@eastmerucommunityschool.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window