Ymddiriedolwyr WOMEN MAKE CHANGE
Rhif yr elusen: 1173214
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 251 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHADIJAH ADEFESOBI | Cadeirydd | 27 March 2020 |
|
|
||||
Chukwunonye Nwonuala | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
hellen atim | Ymddiriedolwr | 17 July 2020 |
|
|
||||
MAYYA MALIK Mavra | Ymddiriedolwr | 31 May 2020 |
|
|
||||
PRISCA OJUKWU | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.