RYGBI GOGLEDD CYMRU (RGC) WHEELCHAIR RUGBY

Rhif yr elusen: 1169093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We are a wheelchair rugby club. Wheelchair rugby is a sport for the disabled. Primarily tetraplegics or persons with upper and lower limb dysfunction. The club is open to all ages, male and female.We aim to provide an environment for the disabled to play sport for recreation or competitively.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £9,549
Cyfanswm gwariant: £15,810

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Swydd Gaerlleon
  • Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
  • Gwynedd
  • Sir Ddinbych
  • Sir Y Fflint
  • Swydd Amwythig
  • Wrecsam
  • Ynys Môn

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Medi 2016: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jane Thomas Ymddiriedolwr 09 January 2024
Dim ar gofnod
ROY HUMPHREYS Ymddiriedolwr 11 September 2016
Dim ar gofnod
Mark Baines Ymddiriedolwr 11 September 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £34.00k £2.96k £14.48k £6.97k £9.55k
Cyfanswm gwariant £13.08k £2.39k £10.04k £17.06k £15.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £24.00k N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 31 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 31 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 05 Chwefror 2024 5 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 05 Chwefror 2024 5 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 19 Mawrth 2023 47 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 19 Mawrth 2023 47 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 24 Rhagfyr 2022 327 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 19 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 07 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 07 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
LONG GARDEN
POUND LANE
HANWOOD
SHREWSBURY
SY5 8JT
Ffôn:
07855317241