POLISH SATURDAY SCHOOL IN DARLINGTON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Polish Saturday School has been established in 2016. Its purpose is to advance education for the public benefit in Polish language, culture, tradition and history. School focus its activities on providing teaching about Poland, the Polish language, history, geography, Polish customs, traditions and also organizing various cultural events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Darlington
Llywodraethu
- 09 Awst 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBIGNIEW KRAWIEC | Cadeirydd | 08 July 2017 |
|
|
||||
Magdalena Agnieszka Palucha | Ymddiriedolwr | 11 September 2020 |
|
|
||||
Piotr Urban | Ymddiriedolwr | 11 September 2020 |
|
|
||||
Agnieszka Kindel | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Ewelina Mozdyniewicz | Ymddiriedolwr | 08 July 2017 |
|
|
||||
Agata Wieckiewicz | Ymddiriedolwr | 08 July 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.33k | £14.58k | £20.22k | £24.05k | £25.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.86k | £16.37k | £18.32k | £21.35k | £25.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 09 Aug 2016
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE EDUCATION; TO ADVANCE CULTURE AND HERITAGE; AND TO PROMOTE RACIAL HARMONY IN PARTICULAR BY: A) ESTABLISHING, MAINTAINING AND DEVELOPING THE POLISH SCHOOL IN DARLINGTON AND BY PROVIDING RESOURCES AND TEACHING WHERE NECESSARY TO SUPPORT THE EDUCATION AND DEVELOPMENT OF ITS PUPILS/THE CHILDREN; B) ASSISTING PUPILS/CHILDREN ATTENDING THE SCHOOL (AND THEIR FAMILIES) INTEGRATE INTO THE LOCAL CULTURAL ENVIRONMENT AND BRITISH SOCIETY; C) HELPING CHILDREN ATTENDING THE SCHOOL TO SUSTAIN THEIR OWN CULTURAL IDENTITY AND BY ENSURING POLISH CULTURAL HERITAGE IS HANDED DOWN FOR THE BENEFIT OF FUTURE GENERATIONS AND FOR POSTERITY; AND BY D) NURTURING POLISH CULTURE, TRADITIONS AND VALUES. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE PSS FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Polish Catholic Mission
2 Maple Terrace
NEWCASTLE UPON TYNE
NE4 7SF
- Ffôn:
- 07912060992
- E-bost:
- info@polishschooldarlington.uk
- Gwefan:
-
polishschooldrlington.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window